Tim Hermans
Directeur - Secretaire
Profession
Directeur de la Banque nationale de Belgique
Etudes
Katholieke Universiteit Leuven
Licencié en sciences économiques (Juin 1997)
Carrière
- Banque nationale de Belgique
Directeur
A.R. 02.04.2015 - M.B. 17.04.2015
Mandat renouvelé pour 6 ans à partir du 07.04.2021
A.R. 28.03.2021 - M.B. 19.04.2021 - Open Vld
Chef de cabinet de la présidente (12.2012 - 04.2015) - Banque nationale de Belgique
Conseiller au service Politique prudentielle et stabilité financière (10.2011 - 12.2012) - Banque nationale de Belgique
Conseiller au département Statistique générale (07.2009 - 10.2011) - Cabinet du vice-ministre-président du Gouvernement flamand
Conseiller, chef de cabinet adjoint et chef de cabinet du vice-ministre-président (10.2004 - 07.2009) - Banque nationale de Belgique
Conseiller au service Comptes nationaux (12.1997 - 09.2004)
Fonctions ou mandats en cours
- Conseil Supérieur des Finances
Membre de la section "Fiscalité et Parafiscalité": à partir du 09.10.2017
Membre du Comité d’étude sur les investissements publics à partir du 01.06.2023 - Conseil National de la Productivité
Vice-Président: à partir du 06.05.2019 -
Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) – Bank for International Settlements
Membre: à partir du 01.09.2021
Fonctions ou mandats qui ont pris fin
- Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Commissaire de gouvernement: décembre 2005 - juillet 2009 - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Commissaire de gouvernement: novembre 2008 - octobre 2009 - Financial Sector Cyber Council
Président