Steven Vanackere
Vice-gouverneur
Profession
Vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique
Études
Licence en droit (KU Leuven, 1987)
Licence en sciences économiques (KU Leuven, 1988)
Mémoire de candidature unique en sciences politiques et sociales (KU Leuven, 1985)
Maîtrise en philosophie (KU Leuven, 2015)
Maîtrise en histoire (KU Leuven, 2019)
Carrière
- Attaché au sein de la Kredietbank (1987-1988)
- Attaché au sein de la BACOB Spaarbank et conseiller auprès du service d’études CEPESS (1988-1989)
- Conseiller de Herman Van Rompuy, président du CVP (1990-1991)
- Chef de cabinet adjoint du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale Jos Chabert, chargé du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Relations extérieures (1991-1993)
- Directeur général du Port de Bruxelles (1993-2000)
- Chef de cabinet du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale Jos Chabert, chargé du Budget, des Finances, de l’Économie et des Relations extérieures (1995-1999)
- Directeur général adjoint de la société des transports de Bruxelles STIB (2000-2005)
- Député au Parlement flamand (2004-2007)
- Ministre de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille du Gouvernement flamand (2007-2008)
- Vice-Premier ministre du gouvernement fédéral belge,
- chargé de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles (2008-2009)
- des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles (2009-2011)
- des Finances et du Développement durable (2011-2013)
- Député au Parlement fédéral belge (2013-2014)
- Sénateur, chef de groupe et président de la commission des Matières régionales du Sénat (2014-2019)
- Administrateur universitaire de la KU Leuven (campus de Bruxelles) et de Sint-Lucas (Bruxelles) (2015-2018)
- Directeur de la Banque nationale de Belgique (02.01.2019)
- Vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique (19.04.2021)
Autres fonctions ou mandats en cours
International
- European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) depuis le 01.03.2023
Membre du Board of Supervisors - Bank for International Settlements (BIS) depuis le 01.03.2023
Membre du Committee on the Global Financial System
Administrateur suppléant - European Systemic Board (ESRB) depuis le 01.03.2023
Membre du Conseil général - High Level Task Force on the Integrated Reporting Framework of the European Central Bank (HLTF IreF) depuis le 13.10.2021
Membre - International Monetary and Financial Committee Deputies (IMFC Deputies) depuis le 30.07.2021
Membre - Banque centrale européen (ECB) depuis le 19.04.2021
Membre suppléant du General Council
Membré suppléant du Governing Council - Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) depuis le 01.04.2021
Membre du Working Party No. 3 on Policies for the Promotion of Better International Payments Equilibrium du Economic Policy Comittee (EPC-WP3)
National
- Conseil supérieur des Finances depuis le 01.09.2023
Membre du Comité d’étude sur le vieillissement - Belgisch Financieel Forum depuis le 21.03.2023
Président du Steering Committee - Conseil supérieur de l’emploi depuis le 26.04.2019
Vice-président - Conseil Supérieur des Finances depuis le 07.04.2019
Membre de la Section “Besoins de financement des pouvoirs publics” - Institut des comptes nationaux depuis le 02.01.2019
Membre du conseil d’administration - Institut interfédéral de statistique depuis le 02.01.2019
Membre - Banque nationale de Belgique depuis 02.01.2019
Membre du Collège de résolution
Fonctions ou mandats qui ont pris fin
- Ancienne Belgique asbl
Président du conseil d’administration - Erasmushogeschool (Bruxelles)
Membre du conseil d’administration - TV-Brussel asbl
Vice-président - Ducroire | Delcredere
Membre du conseil d’administration - Société régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB)
Membre du conseil d’administration - EHSAL
Membre du conseil d’administration - Cliniques de l’Europe
Membre du conseil d’administration - GasthuisZusters Antwerpen
Membre du conseil d’administration - Associatie KU Leuven
Membre du conseil d’administration - Tertio
Chroniqueur - Brik asbl
Membre du conseil d’administration - Familiehulp asbl
Membre du conseil d’administration - Fairtrade Belgium asbl
Membre du conseil d’administration - European Banking Authority (02.01.2019 – 31.08.2023)
Membre du Resolution Committee (EBA-Resco) - Single Resolution Board (SRB) (02.01.2019 – 31.08.2023)
Membre